Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 79, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 79, st., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Direktion: Thomas Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Direktion: Thomas Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Legale ejere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Legale ejere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Navne: Angu II ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Navne: Angu II ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Stiftere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Stiftere: Thomas Andersen, Jacob Anton Guhle (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for koncernen og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-24 tilføjes Vedtægter: 2022-11-24 (offentliggjort 2023-01-04)