Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-28 fjernes Direktion: Lars Frost (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 43, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-11-21 tilføjes Direktion: Lars Frost (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af rejser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-21 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Legale ejere: LARS FROST HOLDING ApS, Jerry Graham (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Navne: Happy Hiking Tours ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Frost, Jerry Graham (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Stiftere: LARS FROST HOLDING ApS, Jerry Graham (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Vedtægter: 2022-11-21 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-21)