Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.volkers.dk (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: sebastian@volkers.dk (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høyensgade 18, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Direktion: Sebastian Volkers (direktør) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab primært med investering i unoterede aktier og anparter. (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-17 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Legale ejere: Sebastian Volkers (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Navne: Volkers Holding ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Volkers (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Stiftere: Sebastian Volkers (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Vedtægter: 2022-11-17 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Volkers Executive Search & Leadership Advisory ApS. (offentliggjort 2022-11-18)