Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-18 tilføjes Vedtægter: 2023-06-18 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendgårdvej 10, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Lars Bak Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Lars Bak Nørgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: BAKS INVEST ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Bak Nørgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Stiftere: Lars Bak Nørgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-17)