Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyreengen 26, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2023-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøber Vej 7, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2022-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Looad ApS. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Looad ApS. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøber Vej 7, 3320 Skævinge (offentliggjort 2023-03-12)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Dennis Hein Lauritzen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Joseem ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: DML Invest ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Dennis Hein Lauritzen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Stiftere: Joseem ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-17)