Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Direktion: Peter Ole Sahl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Uffe Schjorterich Skotte (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-07-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Ole Sahl (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-07-15 fjernes Reelle ejere: Frederik Torp Peitersen (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-05-25 tilføjes Direktion: Uffe Schjorterich Skotte (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-05-25 fjernes Direktion: Frederik Torp Peitersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-25 tilføjes Vedtægter: 2023-05-25 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Frederik Torp Peitersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauration, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: UPF Holding ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: Driftsselskabet af 05.10.2022 ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Frederik Torp Peitersen, Uffe Schjorterich Skotte (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Stiftere: UPF Holding ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-17)