Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildedalen 8, 7323 Give (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvænget 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anyplace Engineering ApS. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Need Consult Outsourcing ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvænget 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-11-16 tilføjes Direktion: Morten Krogh Skov (direktør) (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Legale ejere: Morten Krogh Skov (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: Anyplace Holding ApS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Krogh Skov (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Stiftere: Morten Krogh Skov (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-16)