Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-11-14 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionsvej 18, 8305 Samsø (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Direktion: Philip Kim Bank Hougesen (direktør) (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Legale ejere: Sora Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Tingvej 13 Samsø ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Reelle ejere: Philip Kim Bank Hougesen (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Stiftere: Sora Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-15)