Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2022-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandgaardsvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandgaardsvej 27, 7400 Herning (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Direktion: René Jull Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Direktion: René Jull Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Legale ejere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Navne: JJH Interim APS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Navne: JJH Interim APS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Reelle ejere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Reelle ejere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Stiftere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Stiftere: Simone Jull Jørgensen, René Jull Jørgensen (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JULL JØRGENSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-11-14)