Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BetterBoard ApS. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2023-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jonas Dau Jacobsen, Jeppe Dau Jacobsen, Mikkel Dau Jacobsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Mikkel Dau Jacobsen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 tilføjes Legale ejere: JJDJ Holding ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-20 fjernes Legale ejere: MIKKEL DAU HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-11 tilføjes Legale ejere: MIKKEL DAU HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: CDA1815 ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-11 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Dau Jacobsen, Mikkel Dau Jacobsen, Carsten Dahl (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Reelle ejere: Carsten Dahl (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Dahl (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-11 tilføjes Vedtægter: 2022-11-11 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 56, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Carsten Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-02-28 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cda29135748@gmail.com (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Navne: Capital Invest 1-11-22 ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Stiftere: CDA1815 ApS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-11)