Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P+P ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-09 tilføjes Direktion: Thomas Engholt (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-09 fjernes Direktion: Erik Rønde Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-09 fjernes Bestyrelse: Rasmus Bangsgaard Busch (formand) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 17, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-11-07 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Bangsgaard Busch (formand) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-11-07 tilføjes Direktion: Erik Rønde Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-07 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Legale ejere: RONDE HOLDING ApS, Maiken Steenholt Holding ApS, Thomas Engholt Holding ApS, Rasmus Busch Holding ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Navne: P+P Holding ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Reelle ejere: Erik Rønde Andersen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Stiftere: Thomas Engholt Holding ApS, Rasmus Busch Holding ApS, RONDE HOLDING ApS, Maiken Steenholt Holding ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Vedtægter: 2022-11-07 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-08)