Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 213, 2. d., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbakken 15, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: Jacopo de Araujo Holding ApS, Pouya Tobias Strand Nikoui (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: Jacopo de Araujo Holding ApS (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbakken 15, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2022-11-04 tilføjes Binavne: Self Science Institut ApS, Self Science Initiative ApS, Self Science ApS, Institute for Self Science ApS, Institut for Selvviden ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Jacopo Mattia de Araujo Constantini (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Legale ejere: Jacopo Mattia de Araujo Constantini, Jacopo de Araujo Holding ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-04 fjernes Legale ejere: Jacopo Mattia de Araujo Constantini (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Navne: Self Science Institute ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Reelle ejere: Jacopo Mattia de Araujo Constantini (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Stiftere: Jacopo de Araujo Holding ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Vedtægter: 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)