Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Bøgen 6, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Under Bøgen 6, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Bøgen 6, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Under Bøgen 6, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Under Bøgen 6, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-10-28 tilføjes Direktion: Claus Ørts Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere solcelleparker samt anden aktivitet i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-28 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Hovedbranche: Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Legale ejere: Ny Hedegård Holding ApS, CLAUS ØRTS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Navne: Ørts & Bækgaard Energy Invest ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Reelle ejere: Claus Ørts Pedersen, Simon Bækgaard Christensen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Stiftere: Ny Hedegård Holding ApS, CLAUS ØRTS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-07)