Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Brunhøj Andersen | 03.09.2024 | direktør |
Ronan Michael Cox | 03.09.2024 | direktør |
Anthony Neil Court-Johnston | 03.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ronan Michael Cox | 22.05.2024 | 23.08.2024 | direktør |
Torben Brunhøj Andersen | 02.11.2022 | 23.08.2024 | direktør |
Anthony Neil Court-Johnston | 02.11.2022 | 23.08.2024 | direktør |
David Burns Stirling | 02.11.2022 | 22.05.2024 | direktør |