Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anavo P/S. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-08 tilføjes Vedtægter: 2022-11-08 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Vedtægter: 2022-11-03 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacietorvet 29, 3520 Farum (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Direktion: Peter Glargaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-03 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Legale ejere: Peter Glargaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Navne: Mace Invest ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Reelle ejere: Peter Glargaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Stiftere: Peter Glargaard Rasmussen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-04)