Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Direktion: Rene Toftgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-15 fjernes Direktion: Morten Vagn Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 2, 1., 7830 Vinderup (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Morten Vagn Petersen (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje boliger. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: RP@d4group.dk (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Legale ejere: D4 Group A/S (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Navne: Bertasminde Rækkehusudlejning ApS (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Vagn Petersen, Michael Brogaard, Rene Toftgaard Poulsen, John Bjerregaard Petersen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Stiftere: D4 Group A/S (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Vedtægter: 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-04)