Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Vedtægter: 2023-01-23 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 21, st., 1101 København K (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Direktion: Mikkel Egelund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-02 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Legale ejere: MORTEN KALTOFT HOLDING ApS, MIKKEL EGELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Navne: Locale 21 ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Egelund Rasmussen, Morten Kaltoft (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Stiftere: MORTEN KALTOFT HOLDING ApS, MIKKEL EGELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Vedtægter: 2022-11-02 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)