Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 60, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tilst Søndervej 86, 8381 Tilst (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tilst Søndervej 86, 8381 Tilst (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Direktion: Ümmü Gülsüm Demirtas-Øztoprak (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-27 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: Div.emballage@gmail.com (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Legale ejere: Ümmü Gülsüm Demirtas-Øztoprak (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Navne: D&Y Holding ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Reelle ejere: Ümmü Gülsüm Demirtas-Øztoprak (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Stiftere: Ümmü Gülsüm Demirtas-Øztoprak (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)