Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kapital | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ocean Textile A/S. (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Løppenthien (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Benchi Holding ApS, LØPPENTHIEN HOLDING II ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-14 tilføjes Vedtægter: 2022-11-14 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Vedtægter: 2022-11-02 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 18, 8543 Hornslet (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Wilhjelm Galskjøt (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-02 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Legale ejere: Jaan Invest ApS, ESKEBO ApS, MC1 OTG 2022 ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Navne: Ocean Holding A/S (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Reelle ejere: Allan Daugbjerg Olsen, Thomas Nielsen (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Stiftere: Jaan Invest ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-03)