Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Binavne | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellevang 15, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-01 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Legale ejere: Emad Abdulwahab Omar (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Navne: Mig og Dig ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Reelle ejere: Emad Abdulwahab Omar (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Stiftere: VT-Group Holding ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 fjernes Direktion: Daniel Kubwira (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Daniel Kubwira (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-03-27 fjernes Direktion: Emad Abdulwahab Omar (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-02-22 tilføjes Direktion: Emad Abdulwahab Omar (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-02-22 fjernes Direktion: Mohammad-Amin Mohamad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 tilføjes Legale ejere: Emad Abdulwahab Omar (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-22 fjernes Legale ejere: Mohammad-Amin Mohamad (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 tilføjes Reelle ejere: Emad Abdulwahab Omar (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-22 fjernes Reelle ejere: Mohammad-Amin Mohamad (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 fjernes Bestyrelse: Abdulahi Hassan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-14 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-14 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-13 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-01-31 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellevang 15, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Damvej 4, 6560 Sommersted (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-06 tilføjes Direktion: Mohammad-Amin Mohamad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-06 fjernes Direktion: Mette Lis Hornbech Conceicao (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-06 tilføjes Legale ejere: Mohammad-Amin Mohamad (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-06 fjernes Legale ejere: Mette Lis Hornbech Conceicao (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-06 tilføjes Navne: Mig og Dig ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-01-05 fjernes Navne: Mig og Charlie ApS (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-06 tilføjes Reelle ejere: Mohammad-Amin Mohamad (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-06 fjernes Reelle ejere: Mette Lis Hornbech Conceicao (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-06 tilføjes Vedtægter: 2024-01-06 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damvej 4, 6560 Sommersted (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Direktion: Mette Lis Hornbech Conceicao (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-12 fjernes Direktion: Abdulahi Hassan (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er, administration og bogføring (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2023-10-12 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-10-11 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-12 tilføjes Legale ejere: Mette Lis Hornbech Conceicao (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: VT-Group Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Navne: Mig og Charlie ApS (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-11 fjernes Navne: Vertic Solution ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Lis Hornbech Conceicao (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-10-12 tilføjes Vedtægter: 2023-10-12 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-11 fjernes Binavne: Micro-Greens Jylland ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-04 tilføjes Reelle ejere: Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Jepsen, Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-07-03 fjernes Bestyrelse: Alex Christian Pabst Pichardt (formand) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-03 fjernes Direktion: Thomas Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-05-16 tilføjes Direktion: Thomas Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-05-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jepsen, Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-05-01 fjernes Reelle ejere: Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-01-31 tilføjes Bestyrelse: Alex Christian Pabst Pichardt (formand) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-01-31 tilføjes Direktion: Abdulahi Hassan (direktør) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Thomas Jepsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-31 tilføjes Vedtægter: 2023-01-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegedalsvej 8, 1. th., 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsvej 8, 1. th., 9500 Hobro (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-11-01 tilføjes Binavne: Micro-Greens Jylland ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Thomas Jepsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, Køb, produktion og salg af grøntsager, krydderier og andre fødevarer samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-11-01 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: VT-Group Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-11-01 tilføjes Navne: Vertic Solution ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Abdulahi Hassan (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Stiftere: VT-Group Holding ApS (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-21)