Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irma Pedersens Gade 96, 2. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sleipnersvej 39, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-28 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet 25. oktober ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-27 fjernes Navne: B. Schmidt Invest ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-28 tilføjes Vedtægter: 2023-12-28 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-10-15 tilføjes Direktion: Daniel Pind Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-15 fjernes Direktion: Bjarne Skovgaard Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Peter Pind Schmidt, Daniel Pind Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-15 fjernes Legale ejere: Bjarne Skovgaard Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Peter Pind Schmidt, Daniel Pind Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-15 fjernes Reelle ejere: Bjarne Skovgaard Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-10-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sleipnersvej 39, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Direktion: Bjarne Skovgaard Schmidt (direktør) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-25 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Legale ejere: Bjarne Skovgaard Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-10-25 tilføjes Navne: B. Schmidt Invest ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Skovgaard Schmidt (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2022-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Stiftere: Bjarne Skovgaard Schmidt (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-31)