Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Direktion: Frants Frank Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-12 fjernes Direktion: Ulrik Gregersen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER A/S. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-28 tilføjes Direktion: Ulrik Gregersen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-11-28 fjernes Direktion: Gyrithe Saltorp (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, investering og handel samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-11-28 fjernes Bestyrelse: Gyrithe Saltorp (formand) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 tilføjes Bestyrelse: Gyrithe Saltorp (formand) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-11-21 tilføjes Binavne: KAI NewCo ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, investering og handel samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 61.538,46 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Legale ejere: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, SAND & MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Legale ejere: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Navne: K&R Holding ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Navne: KAI NewCo ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-11-21 tilføjes Vedtægter: 2022-11-21 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 153, 1. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 153, 1. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 153, 1. tv., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Direktion: Gyrithe Saltorp (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder eje kapitalandele i andre selskaber, investering og handel samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-27 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Legale ejere: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Navne: KAI NewCo ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Stiftere: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)