Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Peter Teglgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydedalvej 8, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fællesvej 15, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Peter Teglgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Jan Møller-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Navne: Mørup Maskiner ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Navne: prejan ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Vedtægter: 2023-06-27 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Teglgaard Nielsen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Møller Holding 2021 ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Teglgaard Nielsen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Jan Møller-Sørensen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fællesvej 15, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-25 tilføjes Direktion: Jan Møller-Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-25 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: prejan@prejan.dk (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Legale ejere: Møller Holding 2021 ApS (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-10-25 tilføjes Navne: prejan ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller-Sørensen (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Stiftere: Møller Holding 2021 ApS (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)