Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Mørk Puggaard(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Henrik Wilsbech Lottrup(virk.: 40) Formand | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 5,00 % |
Jeppe Schytte-Hansen(virk.: 21) Bestyrelsesmedlem | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 9,52 % |
Asbjørn Boye Knudsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,86 % | 5,71 % | 5,71 % | 8,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Bundgård Vad(virk.: 9) | 0 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Anders van Dhürbourgh-Jacobsen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 11,76 % | 11,76 % | 11,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Mørk Puggaard | 17.06.2015 | Niels Finsens Alle 54, 2860 Søborg |
Asbjørn Boye Knudsen | 03.05.2021 | Sdr. Jagtvej 3A, 2970 Hørsholm |
Henrik Wilsbech Lottrup | 01.11.2021 | Vedbæk Strandvej 340A, 2950 Vedbæk |
Jeppe Schytte-Hansen | 15.12.2021 | Kronprinsensvej 3, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders van Dhürbourgh-Jacobsen | 01.01.2007 | Nordre Strandvej 208B, 3140 Ålsgårde |
Torben Bundgård Vad | 16.05.2022 | Kong Georgs Vej 31, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Tembi ApS | 43596330 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 2,45 (km) | Overgaden Oven Vandet 58A, 1415 København K | Fiolstræde 10, 1171 København K |
Tembi ApS. |
Sidst opdateret den 25.10.2022 og angivet som gældende fra 16.10.2022 (703 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TEMASHOP HOLDING ApS | 35472029 |
Temashop Nordic ApS | 33576420 |
TeMa Terapi & Massage v/ Edith Ottosen | 16104299 |
Temberg Invest ApS | 44771195 |
Tembi ApS | 43596330 |
Tembo-Byg ApS | 38530321 |
TEMBO INNOVATION ApS | 21007102 |
Tembo Publishing CpH | 44805324 |
Tembo Safari APS | 43334298 |
Tembo Safari Scandinavia APS | 43334298 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Mørk Puggaard(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Henrik Wilsbech Lottrup(virk.: 40) Formand | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Jeppe Schytte-Hansen(virk.: 21) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Asbjørn Boye Knudsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 74 % | 0 % | 3 % | 6 % | 11 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Bundgård Vad(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Anders van Dhürbourgh-Jacobsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 52 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 12 % | 24 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Mørk Puggaard(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 5 | 0 | 4 |
Henrik Wilsbech Lottrup(virk.: 40) Formand | 35 | 10 | 0 | 19 |
Jeppe Schytte-Hansen(virk.: 21) Bestyrelsesmedlem | 14 | 10 | 0 | 5 |
Asbjørn Boye Knudsen(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem | 4 | 2 | 0 | 4 |
Sum | 57 | 27 | 0 | 32 |
Pct. | 49 % | 23 % | 0 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Bundgård Vad(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 0 | 6 |
Anders van Dhürbourgh-Jacobsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 7 |
Sum | 10 | 11 | 0 | 13 |
Pct. | 29 % | 32 % | 0 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |