Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 11., 7400 Herning (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Direktion: Mette Stubkjær Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt forhold, der naturligt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Legale ejere: Mette Stubkjær Højfeldt (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Navne: MSH Stubkjær Family Holding ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Reelle ejere: Mette Stubkjær Højfeldt (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Vedtægter: 2022-09-29 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)