Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Johnny Hansen (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RFX + Care International A/S. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2024-05-31 fjernes Bestyrelse: Camilla Oppenhejm (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 22, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 408, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 408, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-10-18 tilføjes Bestyrelse: Camilla Oppenhejm (formand) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-10-18 tilføjes Direktion: Ulrich Oppenhejm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-18 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Legale ejere: OPPENHEJM & JANSSON HOLDING A/S, Morgan S. Oppenhejm Holding ApS, Zoë M. Oppenhejm Holding ApS, Morris Th. Oppenhejm ApS, Max E. Oppenhejm Holding ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Navne: MMMZ Oppenhejm Holding A/S (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Reelle ejere: Ulrich Oppenhejm (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Stiftere: Zoë M. Oppenhejm Holding ApS, OPPENHEJM & JANSSON HOLDING A/S, Morris Th. Oppenhejm ApS, Morgan S. Oppenhejm Holding ApS, Max E. Oppenhejm Holding ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Vedtægter: 2022-10-18 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)