Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Nygaard Troelsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Cecilie Liv Lange Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ida Marie Warming(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Cecilie Liv Lange Jørgensen | 13.07.2023 | Boyesgade 4, 1822 Frederiksberg C |
Mikkel Nygaard Troelsen | 13.07.2023 | Boyesgade 4, 1822 Frederiksberg C |
Ida Marie Warming | 01.08.2023 | Duevej 110, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Woment I/S | 43581481 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.03.2024 | 265,66 (km) | Skt. Pauls Gade 36, 8000 Aarhus C | Boyesgade 4, 1822 Frederiksberg C |
Woment I/S. |
Sidst opdateret den 18.10.2022 og angivet som gældende fra 17.10.2022 (720 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Womens Hiking Club I/S | 42651753 |
Womenslounge v/Denize Debbie Aytekin | 30859731 |
Womens Outdoor Adventures ApS | 42019267 |
womens yoga v/Marlene Dueholm | 42624101 |
Woment I/S | 43581481 |
Womento | 44502011 |
Women Wise | 36676531 |
WOM Holding ApS | 39632039 |
WomInvest A/S | 44280043 |
womm.dk ApS | 41353546 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Nygaard Troelsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cecilie Liv Lange Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ida Marie Warming(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Nygaard Troelsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cecilie Liv Lange Jørgensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ida Marie Warming(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 1 | 0 | 3 | 3 |
Pct. | 14 % | 0 % | 43 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |