Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C.J. HVIDEVARESERVICE ApS. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannesminde 14, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Direktion: Daniel Schmidt Dinesen (direktør) (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-10-31 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-14 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Legale ejere: Daniel Schmidt Dinesen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Navne: Daniel Dinesen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Reelle ejere: Daniel Schmidt Dinesen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-10-14 tilføjes Stiftere: Daniel Schmidt Dinesen (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-14)