Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Abedvej 39, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Bibranche: Planteformering (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Legale ejere: Maria Birna Arnardottir, ABED FONDEN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Navne: Marias Lollandske Mark ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Reelle ejere: Maria Birna Arnardottir (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Stiftere: Maria Birna Arnardottir, ABED FONDEN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abedvej 39, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Abedvej 39, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-07-01 Statstidende Dekret
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Lone Linke (formand) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Direktion: Maria Birna Arnardottir (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-29 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abedvej 39, 4920 Søllested (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Linke (formand) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-01 tilføjes Bibranche: Planteformering (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Maria Birna Arnardottir (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive planteforædling, produktion og salg af special- og kvalitetsgrøntsager med fokus på sporbarhed og bæredygtighed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Maria Birna Arnardottir, ABED FONDEN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Navne: Marias Lollandske Mark ApS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Birna Arnardottir (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-01 tilføjes Stiftere: Maria Birna Arnardottir, ABED FONDEN (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-10-01 tilføjes Vedtægter: 2022-10-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-03)