Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-27 tilføjes Bestyrelse: Anne-Mette Holm Printz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 fjernes Bestyrelse: Dennis Ochmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 tilføjes Legale ejere: Dennis Ochmann Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Legale ejere: Dennis Ochmann Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 tilføjes Reelle ejere: Dennis Ochmann (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Reelle ejere: Dennis Ochmann (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-02-29 tilføjes Direktion: Torben Viggo Berner Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: Dennis Ochmann (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-24 tilføjes Bestyrelse: Dennis Ochmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2023-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet formål efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-24 tilføjes Vedtægter: 2023-01-24 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-12-29 tilføjes Legale ejere: Dennis Ochmann Holding ApS, JP Holding 2 ApS, LARS PRINTZ HOLDING ApS, Rikke Printz Ejendomme ApS, Anne-Mette Printz Ejendomme ApS, Mette Printz Olsen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2022-12-28 fjernes Legale ejere: JP Holding 2 ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Dennis Ochmann (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Jacob Printz (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 4, st., 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Binavne: Ochmanns ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Direktion: Dennis Ochmann (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet formål efter direktionens skøn (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-13 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob@jacobprintz.dk (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Legale ejere: JP Holding 2 ApS (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-13 tilføjes Navne: Restaurant Ochmanns ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Reelle ejere: Jacob Printz (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Stiftere: JP Holding 2 ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-13 tilføjes Vedtægter: 2022-10-13 (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-14)