Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernetoften 2, 5550 Langeskov (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Buen 33, 5320 Agedrup (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Munkebo Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-27 tilføjes Legale ejere: Kivi Holding ApS, CK Kieler Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-26 fjernes Legale ejere: CK Kieler Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-27 tilføjes Reelle ejere: Jesper Kivi, Channie Ea Kieler (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-26 fjernes Reelle ejere: Channie Ea Kieler (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buen 33, 5320 Agedrup (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-10-12 tilføjes Bibranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Direktion: David Sølund Kieler (direktør) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-12 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Legale ejere: CK Kieler Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-10-12 tilføjes Navne: CK Konsulent ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Reelle ejere: Channie Ea Kieler (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Stiftere: CK Kieler Holding ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Vedtægter: 2022-10-12 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-13)