Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1. th., 1432 København K (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Rasmus Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-06 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: CASSIUS HOLDING APS, 1 F Holding ApS, MINDSPACE HOLDING APS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Navne: SANCUS APS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Flemming Gerard Rasmussen, Johan Cassius Rasmussen, Rasmus Lund Rasmussen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Stiftere: MINDSPACE HOLDING APS, CASSIUS HOLDING APS, 1 F Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 1. th., 1432 København K (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 257, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 257, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-10-06 tilføjes Direktion: Rasmus Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og handel af handelsvarer fra Asien til Europa og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-06 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Legale ejere: CASSIUS HOLDING APS, 1 F Holding ApS, MINDSPACE HOLDING APS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Navne: SANCUS APS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Reelle ejere: Flemming Gerard Rasmussen, Johan Cassius Rasmussen, Rasmus Lund Rasmussen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Stiftere: MINDSPACE HOLDING APS, CASSIUS HOLDING APS, 1 F Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)