Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-26 fjernes Direktion: Marius-Dan Samoila (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 5, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2024-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risingsvej 63, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-26 tilføjes Direktion: Marius-Dan Samoila (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er facadearbejder samt anden forretning relateret hertil (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-26 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Legale ejere: Marius-Dan Samoila (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Navne: Delcriss Group ApS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Reelle ejere: Marius-Dan Samoila (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-09-26 tilføjes Stiftere: Marius-Dan Samoila (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-01)