Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anders Billes Vej 45, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 27, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Jenslj@hotmail.dk (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Ladegaard Duroc ApS. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ladegaard Duroc ApS. (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Offenbachsvej 27, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Direktion: Jens Ladegaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-07 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Legale ejere: Jens Ladegaard Jensen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Navne: JLJ Pjedsted Holding ApS (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Ladegaard Jensen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Stiftere: Jens Ladegaard Jensen (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Vedtægter: 2022-10-07 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-07)