Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Legale ejere: KRK Consult ApS, Norasia Agri ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-21 fjernes Legale ejere: Yen Thi Vu, Kristen Torben Kristensen (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 2, 9300 Sæby (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Bestyrelse: Kristen Torben Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Binavne: Food and Feed Tech ApS, Feed and Food Tech ApS, Feed & Food Tech ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Direktion: Jens Vinther Harbo Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med rådgivning indenfor produktionsanlæg til agro- og fødevareindustrien samt projektledelse og agentvirksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-02 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@foodandfeedtech.com (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Legale ejere: Yen Thi Vu, Kristen Torben Kristensen, Hjerritsdal Holding ApS (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-10-02 tilføjes Navne: Food & Feed Tech ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jens Vinther Harbo Jensen (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Stiftere: Yen Thi Vu, Kristen Torben Kristensen, Hjerritsdal Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Vedtægter: 2022-10-02 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)