Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-01 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-01 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Egå Møllevej ApS. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 34, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Jens Ole Svinth Suhr (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: T.S.H. ApS, R.S.H. ApS, K. STRAND HOLDING ApS, Cubis ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Navne: Egå Møllevej Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Svinth Suhr, Rikke Schriver Strand, Kasper Rittig Strand (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)