Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Binavne: Rasmus Consulting ApS, DEOS Team ApS, DEOS Group ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Navne: DEOS Consult ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-11 fjernes Navne: Rasmus Consult ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsgade 4, 2. tv., 1664 København V (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Direktion: Rasmus Roed Bentsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-29 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Legale ejere: Rasmus Roed Bentsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Navne: Rasmus Consult ApS (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-29 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Roed Bentsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Stiftere: Rasmus Roed Bentsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Vedtægter: 2022-09-29 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-04)