Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Kasper Weinreich (direktør) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper@sidekickconsulting.dk (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Weinreich (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevsgade 200, 1. th., 1705 København V (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-03-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Navne: SideKick Consulting ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Kasper Weinreich (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Stiftere: Kasper Weinreich (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Vedtægter: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-10-04)