Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden MidCo I ApS. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Atriet ApS. (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Udviklingsselskabet af 31. oktober 2017 ApS. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-11-03 tilføjes Bestyrelse: Paul Stefano Spina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-03 fjernes Bestyrelse: Johan Tobias Grönvall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Bestyrelse: Johan Tobias Grönvall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-09-24 tilføjes Direktion: Christian Winther Fladeland (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-24 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Legale ejere: Heimstaden AB (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Navne: Heimstaden Development Properties II ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Stiftere: Heimstaden AB (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsens medlemmer eller af en direktør. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Vedtægter: 2022-09-24 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-30)