Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Martin Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Martin Schmidt (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horupsgade 9, 6270 Tønder (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Navne: Holdingselskabet MS ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Reelle ejere: Martin Schmidt (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Stiftere: Martin Schmidt (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Vedtægter: 2022-09-29 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-30)