Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 2001-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-12 fjernes Navne: KEMOPLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 fjernes Direktion: Christian Paulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-03 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Vedtægter: 1997-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-08 fjernes Direktion: Ib Jørn Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Navne: KEMOPLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-02 fjernes Navne: I. J. VINDING KEMOPLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-02 fjernes Bestyrelse: Inge Vinding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-02 fjernes Revisor: Bent Nicolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-05 tilføjes Bestyrelse: Inge Vinding (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Direktion: Ib Jørn Vinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-05 tilføjes Navne: I. J. VINDING KEMOPLAST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bent Nicolajsen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)