Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-03-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Tjørnelund Mattesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-11-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 142, kl. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 33, st. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 33, st. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-09-22 tilføjes Direktion: Nikolai Josef Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt anden, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-22 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Legale ejere: Nikolai Josefsen Holding ApS, Magnus Kronborg Holding ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Navne: MANI Invest ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Josef Sørensen, Magnus Kronborg Kjær (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Stiftere: Nikolai Josefsen Holding ApS, Magnus Kronborg Holding ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Vedtægter: 2022-09-22 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)