Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Direktion: Lone Staugaard Mechta Mayland (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-25 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Legale ejere: Lone Staugaard Mechta Mayland, Mikkel Staugaard Mechta Mayland, Liva Staugaard Mechta Mayland, Alba Staugaard Mechta Mayland (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Navne: Bombus Invest ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Reelle ejere: Lone Staugaard Mechta Mayland (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Stiftere: Lone Staugaard Mechta Mayland (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Vedtægter: 2022-08-25 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)