Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 fjernes Direktion: Tobias Rachid Amhdar-Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2023-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2023-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 29, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2022-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 29, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-07)
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: Tobias Rachid Amhdar-Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Rtlcph@gmail.com (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Tobias Rachid Amhdar-Larsen (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Navne: TRAL GROUP ApS (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Tobias Rachid Amhdar-Larsen (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Stiftere: Tobias Rachid Amhdar-Larsen (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)