Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvissinge Torv 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalhuset 11, 2. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Bestyrelse: Shabaz Ali (formand) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Bestyrelse: Afzaal Hassan (formand) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Shabaz Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Direktion: Afzaal Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: glostrupkebab@gmail.com (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Legale ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Legale ejere: Afzaal Hassan (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 tilføjes Reelle ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Reelle ejere: Afzaal Hassan (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-09 tilføjes Bestyrelse: Afzaal Hassan (formand) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-09 tilføjes Direktion: Afzaal Hassan (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-09 fjernes Direktion: Shabaz Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Legale ejere: Afzaal Hassan (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-09 fjernes Legale ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-09 tilføjes Reelle ejere: Afzaal Hassan (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-03-09 fjernes Reelle ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Shabaz Ali (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalhuset 11, 2. mf., 2670 Greve (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2022-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-10-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Navne: Hvissinge Kebab og Burger ApS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Reelle ejere: Shabaz Ali (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Stiftere: Shabaz Ali (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Vedtægter: 2022-09-22 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-22)