Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: OFF HOURS ApS (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-05-19 tilføjes Legale ejere: OFF HOURS ApS, Thomas Nordbo Andersen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-05-18 fjernes Legale ejere: Thomas Nordbo Andersen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-19 tilføjes Reelle ejere: William Steen Jensen (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlundvej 17, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Direktion: Thomas Nordbo Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-21 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@localhero.dk (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Legale ejere: Thomas Nordbo Andersen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-09-21 tilføjes Navne: localhero. ApS (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nordbo Andersen (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Stiftere: Thomas Nordbo Andersen (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Vedtægter: 2022-09-21 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)