Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NREP NSF V Holding 2 S.à. r.l. | 16.09.2022 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
NREP NSF V JV I S.à r.l. | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 100,00% | 100,00 % |
NREP NSF V JV I S.à r.l. | 28.10.2022 | 27.10.2023 | 100,00% | 100,00 % |
NREP NSF V JV I S.à r.l. | 22.09.2022 | 27.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
NREP NSF V Holding 2 S.à. r.l. | 16.09.2022 | 22.09.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
NSF V Denmark Revisit ApS (CVR 19559939) | NORMAL | 21.11.2023 | 100,00% | 100,00% |
NREP NSF V S3 K/S (CVR 43527975) | NORMAL | 20.09.2022 | 100,00% | 100,00% |