Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølichsvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Direktion: Christian Rytter Nylykke (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Legale ejere: Christian Rytter Nylykke (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Navne: Oceanone ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-26 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 442 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 442 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Rytter Nylykke (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-27 tilføjes Vedtægter: 2022-09-27 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Vedtægter: 2022-09-13 (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-13 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-21)