Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Formål | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-25 fjernes Direktion: Thomas Kjems Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 Statstidende Dekret
Den 2023-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 12, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 31, 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 tilføjes Navne: Helpers ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Navne: Helpper ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-24 tilføjes Vedtægter: 2023-10-24 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Binavne: Helpper Rekruttering ApS, Helpper Kitchen ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-15 tilføjes Binavne: Helpper Rekruttering ApS, Helpper Kitchen ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve rekruttering og vikar service, samt anden virksomhed efter direktionens nærmere bestemmelser herom (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-14 tilføjes Navne: Helpper ApS (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-13 fjernes Navne: Helpper Kitchen ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-14 tilføjes Vedtægter: 2023-09-14 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-09-13 tilføjes Legale ejere: TA Investment ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 31, 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 12, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 12, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-31 tilføjes Legale ejere: Help Investment ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: YANGJAMEE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-30 fjernes Legale ejere: Help Investment ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 10, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Michael Thalbitzer Thiberg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 10, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 10, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 10, 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-19 tilføjes Direktion: Thomas Kjems Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er rekruttering af mandskab. (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-19 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Hovedbranche: Anden personaleformidling (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Legale ejere: Help Investment ApS, YANGJAMEE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-09-19 tilføjes Navne: Helpper Kitchen ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-09-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Thalbitzer Thiberg, Thomas Kjems Andersen (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-09-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-09-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Stiftere: YANGJAMEE HOLDING ApS, Help Investment ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-09-19 tilføjes Vedtægter: 2022-09-19 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)