Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 1, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Direktion: Kristian Dalgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-11 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Legale ejere: Kristian Dalgaard Nielsen, Marie Louise Forup Nielsen, Andreas Forup Nielsen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Navne: INOEVER ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Reelle ejere: Kristian Dalgaard Nielsen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Stiftere: Marie Louise Forup Nielsen, Kristian Dalgaard Nielsen, Andreas Forup Nielsen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Vedtægter: 2022-09-11 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-19)